Arsalan Kharazmi
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIOSEARCH ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.336' DKK BIOMONITOR ApS (2021) |
Største underskud: | -16.269' DKK BIOMONITOR ApS (2017) |
Største egenkapital: | 39.383' DKK PBH 25.941 ApS (Nu: BIOSEARCH ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.768' DKK BIOMONITOR ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos HYBEN VITAL VET ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIOSEARCH ApS (26 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1997 i BIOSEARCH ApS (tidligere PBH 25.941 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Arsalan Kharazmi erhvervede virksomheden BIOSEARCH ApS d. 1. november 1997. Arsalan har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Arsalan nu bestreddet i 26 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 26 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 3.925' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIOSEARCH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LICA PHARMACEUTICALS A/S
Via BIOSEARCH ApS
Direktørposter (2)
-
LICA PHARMACEUTICALS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2000 -
BIOSEARCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
LICA PHARMACEUTICALS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
HYBEN VITAL VET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2018
Registreringsdato: 11.10.2018 -
BIOMONITOR ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2016
Registreringsdato: 10.06.2016 -
BIOMONITOR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2016
Registreringsdato: 10.06.2016
Blå bog (fortsat)
Arsalan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2000 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.11.1997 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2005 - 11.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.10.2003 - 10.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2008 - 06.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Arsalan Kharazmi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIOSEARCH ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.383' DKK. Igennem holdingselskabet BIOSEARCH ApS har Arsalan derfor også ejerandele i LICA PHARMACEUTICALS A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Arsalan Kharazmi, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BIOMONITOR ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.881' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BIOMONITOR ApS kunne offentliggøre et underskud på 8.205' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.925' DKK (PBH 25.941 ApS (Nu: BIOSEARCH ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (BIOMONITOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.383' DKK (PBH 25.941 ApS (Nu: BIOSEARCH ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.622' DKK (HYBEN VITAL VET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arsalan' netværk er Karin Birgitte Sonne Kharazmi.