Torben Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DANFOSS DISTRIBUTION SERVICES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.360.626' DKK DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -72.453' DKK ISSAB HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.805.367' DKK DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 30.484.128' DKK SONDEX HOLDING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos DANFOSS DISTRIBUTION SERVICES A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dybbølhallerne S/I (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 hos DANFOSS DISTRIBUTION SERVICES A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Torben Christensen i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 1. januar 2010.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor oplagrings- og pakhusvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 9.031' DKK.
Direktørposter (1)
-
ISSAB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2017
Bestyrelsesposter (10)
-
GEMINA TERMIX PRODUCTION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2017 -
DANFOSS DISTRIBUTION SERVICES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2017 -
Danfoss Fire Safety A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2019 -
PROJECT ZERO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2022 -
DANFOSS REDAN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2017 -
SONDEX HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.03.2018 -
Lillebælt Vind A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2022 -
DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2017 -
DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING II ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2017 -
Danfoss Distribution II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2020
Tidslinje (33)
-
SONDEX A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
Danfoss Power Solutions II Technology A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
DANFOSS COMPRESSORS HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 2.360.626' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SONDEX A/S der præsenterede et underskud på 49.121' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2017 til i dag hos DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING II ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 780.745' DKK (DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.496' DKK (PROJECT ZERO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.805.367' DKK (DANFOSS POWER SOLUTIONS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -49.592' DKK (ISSAB HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Anders Stahlschmidt.