Laust Agner Nielsen
Erhvervsaktiv: | 12. mar. 1998 - 7. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -35' DKK NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS) (2014) |
Største egenkapital: | -646' DKK NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS) (2014) |
Største gæld: | 761' DKK NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS (26 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Laust Agner Nielsen. Den første gang Laust var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1998 hos NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS (tidligere NIELSEN & FOSGERAU ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Laust Agner Nielsen erhvervede virksomheden NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS d. 12. marts 1998. Laust der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør bestred Laust i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 15. oktober 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen prepress- og premedia-arbejde. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2018 som viste et underskud på 5' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. august 2024.
Tidslinje (10)
-
NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
DAGKORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2013
Registreringsdato: 28.10.2013
Blå bog (fortsat)
Laust har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 26 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
12.03.1998 - 07.04.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.2011 - 28.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.10.2001 - 18.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NIELSEN & FOSGERAU ApS (Nu: NIELSENS GRAFISK TEGNESTUE ApS) kunne fremvise et underskud på 35' DKK.