Michael Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIPE INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 131' DKK Bistro no. 3 ApS (2018-19) |
Største underskud: | -971' DKK Bistro no. 3 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 20' DKK MJ Holding Gilleleje IVS (Nu: MJ Holding Gilleleje ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 2.819' DKK MOPP ApS (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Bistro no. 3 ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bistro Holding MP ApS (8 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 i MIPE INVEST ApS (tidligere HILLERØD SMØRREBRØD ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Michael Olsen i 4 år 3 måneder, inden stoppet d. 24. januar 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bistro Holding MP ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MJ Holding Gilleleje ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bistro no. 3 ApS
Via Bistro Holding MP ApS
Direktørposter (1)
-
Bistro no. 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2017
Tidslinje (13)
-
MJ Holding Gilleleje IVS (Nu: MJ Holding Gilleleje ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
Bistro no. 3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2017
Registreringsdato: 17.02.2017 -
MOPP ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2017
Registreringsdato: 09.01.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.02.2017 - 21.09.2021
Direktør
17.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2011 - 09.01.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
11.04.2007 - 02.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MJ Holding Gilleleje ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -114' DKK. Gennem sit holdingselskab MJ Holding Gilleleje ApS har Michael dermed også andele i Bistro no. 3 ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Bistro no. 3 ApS landede et overskud på 131' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Bistro no. 3 ApS landede et underskud på 971' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 114' DKK (Bistro no. 3 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8' DKK (MJ Holding Gilleleje IVS (Nu: MJ Holding Gilleleje ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -114' DKK (MJ Holding Gilleleje IVS (Nu: MJ Holding Gilleleje ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.191' DKK (Bistro no. 3 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Peer Pihl Petersen.