Johnny Neergaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2009 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS BERG SHIPPING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.775' DKK JENS BERG SHIPPING ApS (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.450' DKK JENS BERG SHIPPING ApS (2015) |
Største gæld: | 2.577' DKK JENS BERG SHIPPING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos JENS BERG SHIPPING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JENS BERG SHIPPING ApS (14 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 i JENS BERG SHIPPING ApS (tidligere ApS AF 12/11 2009) med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Johnny Neergaard nu bestreddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med speditører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 223' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Neergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JENS BERG SHIPPING ApS
Via J. Neergaard Holding ApS -
Fosgaard International ApS
Via J. Neergaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JENS BERG SHIPPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2009 -
Fosgaard International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2019 -
J. Neergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Fosgaard International ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.10.2019
Registreringsdato: 03.10.2019 -
VENDSYSSEL HÅNDBOLD F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
VENDSYSSEL HÅNDBOLD F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2016
Registreringsdato: 11.04.2016
Blå bog (fortsat)
Johnny har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2016 - 01.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2015 - 10.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Neergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Neergaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.353' DKK. Igennem holdingselskabet J. Neergaard Holding ApS har Johnny derfor også ejerandele i JENS BERG SHIPPING ApS (33.34-49.99%) & Fosgaard International ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Johnny Neergaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JENS BERG SHIPPING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.775' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 312' DKK (Fosgaard International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.353' DKK (J. Neergaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 451' DKK (Fosgaard International ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Preben Møller.