Brian Gravlund Kinch Ilsfort
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Best Transport Danmark ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.189' DKK ILSFORT HOLDING ApS (2019-20) |
Største underskud: | -3.796' DKK B.C. TRANSPORTTEAM ApS (Nu: Best Transport Danmark ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 15.243' DKK ILSFORT HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 12.300' DKK ILSFORT HANDEL ApS (Nu: ILSFORT SERVICE ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos B.C. TRANSPORTTEAM ApS (Nu: Best Transport Danmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Best Transport Danmark ApS (25 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved Best Transport Danmark ApS (tidligere B.C. TRANSPORTTEAM ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Brian Gravlund Kinch Ilsfort i 21 år 3 måneder, før stoppet den 24. juni 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 3.796' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ILSFORT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ILSFORT SERVICE ApS
Via ILSFORT HOLDING ApS -
Straight Away ApS
Via ILSFORT HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ILSFORT SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2010 -
Straight Away ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2024 -
ILSFORT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (20)
-
B.C. TRANSPORTTEAM ApS (Nu: Best Transport Danmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Ilsfort Rengøring ApS (Nu: Straight Away ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
KURERGRUPPEN NORDJYLLAND ApS (Nu: EXPRESS DISTRIBUTION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2019
Registreringsdato: 11.11.2019
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
25.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.01.2024 - 10.04.2024
Direktør
01.02.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
19.03.1998 - 20.02.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
22.10.2004 - 11.11.2019
Ejerandel: 50%
Brian Gravlund Kinch Ilsfort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ILSFORT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.429' DKK. Gennem holdingselskabet ILSFORT HOLDING ApS har Brian derfor også andele i ILSFORT SERVICE ApS (100%) og Straight Away ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Gravlund Kinch Ilsfort, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ILSFORT HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.189' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor B.C. TRANSPORTTEAM ApS (Nu: Best Transport Danmark ApS) kunne fremvise et underskud på 3.796' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Jacob Holm Jensen.