Kenneth Bengtsson
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | X-TRANET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 467' DKK EFACT HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -13.219' DKK EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 6.853' DKK EFACT HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 23.759' DKK EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KENNETH B HOLDING ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1998 ved X-TRANET ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Bengtsson i 3 år, før stoppet den 6. april 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kenneth Bengtsson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KENNETH B HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EFACT HOLDING ApS
Via KENNETH B HOLDING ApS -
EFACT GLOBAL ApS
Via EFACT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KENNETH B HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2012
Tidslinje (23)
-
Kenneth Bengtsson (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2018
Registreringsdato: 15.02.2018 -
EFACT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2018
Registreringsdato: 15.02.2018
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.10.2012 - 15.02.2018
Ejer
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via KENNETH B HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.10.2012 - 15.02.2018
Ejer
25.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via EFACT HOLDING ApS -
Stifter og Direktør
23.10.2012 - 07.02.2018
Ejer og Direktør
23.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2010 - 27.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Bengtsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KENNETH B HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 91' DKK. Igennem holdingselskabet KENNETH B HOLDING ApS har Kenneth derfor også ejerandele i EFACT HOLDING ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Kenneth Bengtsson, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS) kunne offentliggøre et overskud på 406' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS) kunne offentliggøre et underskud på 13.219' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.233' DKK (EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 91' DKK (KENNETH B HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -21.256' DKK (EFACT OPERATIONS PERU ApS (Nu: EFACT GLOBAL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Thorkild Bue Westergaard.