Jørn Arnfeldt Frørup
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOKAB SAFETY DK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.575' DKK JOKAB SAFETY DK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -519' DKK JF HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 8.056' DKK JF HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.393' DKK JF EJENDOMME DK ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos JOKAB SAFETY DK A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JOKAB SAFETY DK A/S (26 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 i JOKAB SAFETY DK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Jørn Arnfeldt Frørup nu besiddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 1.201' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JOKAB SAFETY DK A/S
Via JF HOLDING ApS -
JF EJENDOMME DK ApS
Via JF HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
JOKAB SAFETY DK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.1998 -
JF EJENDOMME DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2005 -
JF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
JOKAB SAFETY DK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Frey Ventures ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
Frey Ventures ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017 -
JF EJENDOMME DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2005
Registreringsdato: 28.06.2005
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.01.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.01.1998 - Stadig aktiv
Ejer
02.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2017 - 12.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Arnfeldt Frørup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JF HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 8.056' DKK. Gennem sit holdingselskab JF HOLDING ApS har Jørn dermed også andele i JOKAB SAFETY DK A/S (100%) & JF EJENDOMME DK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jørn Arnfeldt Frørup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JOKAB SAFETY DK A/S landede et overskud på 1.575' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JF HOLDING ApS landede et underskud på 519' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.201' DKK (JOKAB SAFETY DK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.056' DKK (JF HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.369' DKK (JOKAB SAFETY DK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Per Steen Lorentsen.