Paw Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBRO IDRÆTSCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.400' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største underskud: | -394' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Største egenkapital: | 9.338' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største gæld: | 42.281' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOBRO IDRÆTSCENTER (8 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 hos HOBRO IDRÆTSCENTER i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Paw Hansen i 2 år, inden stoppet den 22. marts 2012.
Nu opererer virksomheden indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 394' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 10.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2016
Registreringsdato: 10.03.2016 -
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2012
Registreringsdato: 22.03.2012 -
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2010
Registreringsdato: 18.03.2010
Blå bog (fortsat)
Paw Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos HOBRO IDRÆTSCENTER der præsenterede et overskud på 1.048' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HOBRO IDRÆTSCENTER der præsenterede et underskud på 394' DKK.
Paw har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2016 til i dag hos HOBRO IDRÆTSCENTER.
En af de forbindelser som går igen i Paw' netværk er Ruben Bach Holm.