Søren Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB HOLDING RANDERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.682' DKK EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.285' DKK SB HOLDING RANDERS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.202' DKK SB EJENDOMME HOBRO ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SB HOLDING RANDERS ApS (26 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 hos SB HOLDING RANDERS ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Bjerregaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 26 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 26 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 1.777' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SB HOLDING RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S
Via SB HOLDING RANDERS ApS -
SB EJENDOMME HOBRO ApS
Via SB HOLDING RANDERS ApS
Direktørposter (3)
-
EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.1998 -
SB EJENDOMME HOBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2009 -
SB HOLDING RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SB EJENDOMME HOBRO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2009
Registreringsdato: 06.04.2009 -
EJVIND NIELSEN, AUTOMOBILER A/S (Nu: EJVIND NIELSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.05.1998
Registreringsdato: 25.05.1998 -
EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.1998
Registreringsdato: 27.03.1998
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.03.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.12.1997 - 25.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Bjerregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SB HOLDING RANDERS ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.285' DKK. Gennem sit holdingselskab SB HOLDING RANDERS ApS har Søren dermed også andele i EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S (100%) samt SB EJENDOMME HOBRO ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Bjerregaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S landede et overskud på 2.682' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.910' DKK (EJVIND NIELSEN AUTOMOBILER. HOBRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.285' DKK (SB HOLDING RANDERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.031' DKK (SB EJENDOMME HOBRO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Vagn Bjerregaard.