Lars Mohr Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | GATEHOUSE HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 100.019' DKK GATEHOUSE A/S (Nu: GATEHOUSE HOLDING A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -9.028' DKK GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 112.925' DKK GATEHOUSE A/S (Nu: GATEHOUSE HOLDING A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 68.925' DKK GATEHOUSE A/S (Nu: GATEHOUSE HOLDING A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos GATEHOUSE A/S (Nu: GATEHOUSE HOLDING A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af MOHR HOLDING ApS (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 ved GATEHOUSE HOLDING A/S (tidligere GATEHOUSE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Mohr Jensen i 4 år 4 måneder, før stoppet den 10. januar 2002.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.739' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOHR HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GATEHOUSE HOLDING A/S
Via MOHR HOLDING ApS -
Gatehouse A/S
Via GATEHOUSE HOLDING A/S -
Gatehouse Satcom A/S
Via Gatehouse A/S -
Gatehouse Maritime A/S
Via Gatehouse A/S -
DECK1 A/S
Via Gatehouse A/S
Direktørposter (1)
-
MOHR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
MOHR HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.12.2022 - 06.12.2023
Ejer
24.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Gatehouse A/S -
Stifter og Ejer
18.06.2004 - 30.01.2020
Direktør
18.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2001 - 10.01.2002
Bestyrelsesmedlem
16.06.2004 - 06.01.2006
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Gatehouse A/S -
Bestyrelsesmedlem
02.09.1997 - 10.01.2002
Bestyrelsesmedlem
16.06.2004 - 06.01.2006
Ejer
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MOHR HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2001 - 24.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Mohr Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S) der præsenterede et underskud på 1.879' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 4 måneder fra 1997 til 2002 hos GATEHOUSE HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 7.201' DKK (GATEHOUSE AALBORG A/S (Nu: Gatehouse Satcom A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.879' DKK (GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 92.120' DKK (GATEHOUSE A/S (Nu: GATEHOUSE HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 12.608' DKK (GateHouse Maritime A/S (Nu: Gatehouse Maritime A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Poul Bondo.