Marianne Vibeke Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MILA GRUPPEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.430' DKK MAMI HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -10.037' DKK Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 5.565' DKK MAMI HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 18.220' DKK Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAMI HOLDING ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1997 ved MILA GRUPPEN ApS (tidligere RT-FINANS ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Marianne Vibeke Larsen i 7 måneder, før stoppet den 28. februar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. december 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAMI HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Puzzible ApS
Via MAMI HOLDING ApS -
møbelbørsen ApS
Via MAMI HOLDING ApS -
MMCC Family ApS
Via MAMI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MMCC Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
MMCC Family ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2018
Tidslinje (19)
-
Sommer Family IVS (Nu: Sommer Family ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
Sommer Family IVS (Nu: Sommer Family ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Ejendomsselskabet Vallerød Vænge 2-4 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021
Blå bog (fortsat)
Marianne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,88% -
Ejer
02.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.01.2018 - 31.12.2022
Ejer
28.01.2018 - 13.03.2023
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2019 - 08.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.03.2017 - 01.07.2019
Bestyrelsesmedlem
19.10.2017 - 08.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Vibeke Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAMI HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.356' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MMCC Family ApS (49,88%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marianne Vibeke Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MAMI HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.430' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS) kunne offentliggøre et underskud på 10.037' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 360' DKK (Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 448' DKK (MAMI HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.356' DKK (MAMI HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.767' DKK (Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Michael Kjeld Larsen.