Per Benny Beyer
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1997 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | IP DEVELOPMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.477' DKK PER BEYER HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -24.670' DKK IP ADMINISTRATION A/S (Nu: IP DEVELOPMENT A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 36.236' DKK IP ADMINISTRATION A/S (Nu: IP DEVELOPMENT A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 59.072' DKK IP ADMINISTRATION A/S (Nu: IP DEVELOPMENT A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos EJENDOMSADMINISTRATION IP A/S (Nu: IP ADMINISTRATION A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af WA ApS (19 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1997 hos IP DEVELOPMENT A/S (tidligere IP ADMINISTRATION A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Benny Beyer i 6 år 7 måneder, inden stoppet den 18. august 2004.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 8.427' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER BEYER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PER BEYER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2009 -
WA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Wind Facility Management ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2018
Registreringsdato: 24.10.2018 -
Wind Facility Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2016
Registreringsdato: 04.10.2016
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2005 - 26.06.2023
Direktør
01.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
04.10.2016 - 24.10.2018
Reel ejer
31.12.2017 - 24.10.2018
Ejerandel: 88% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2010 - 20.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1999 - 18.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Benny Beyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER BEYER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.986' DKK. Igennem sit holdingselskab PER BEYER HOLDING ApS har Per dermed også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Benny Beyer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Per Benny Beyer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS) der præsenterede et overskud på 3.559' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS) der præsenterede et underskud på 194' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2005 til 2023 hos WA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.559' DKK (WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 467' DKK (HAVNESTADHUS A/S (Nu: AMH EjendomsInvest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.986' DKK (PER BEYER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.692' DKK (WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Kasper Rosted Bygholm.