Tom Bjørn Petersen
Erhvervsaktiv: | 26. jun. 2001 - 25. feb. 2020 |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 25 januar 2020 aps (Reel ejer) |
Største overskud: | 806' DKK NOFO PRINT HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -1.876' DKK NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps) (2016) |
Største egenkapital: | 5.764' DKK NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps) (2017) |
Største gæld: | 33.649' DKK NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps) (2016) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps) (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Selskabet af 25 januar 2020 aps (18 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Tom Bjørn Petersen. Første gang Tom var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2001 ved Selskabet af 25 januar 2020 aps (tidligere NOFO PRINT A/S) i hvervet som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle havde Tom Bjørn Petersen i 18 år 7 måneder, før fratrædelsen den 17. februar 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 103' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. februar 2020.
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
NOFO PRINT HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps)
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2020
Registreringsdato: 25.01.2020 -
NOFO PRINT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2019
Registreringsdato: 13.08.2019
Blå bog (fortsat)
Tom har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har i alt varet 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.02.2002 - 13.08.2019
Ejer
20.02.2002 - 25.02.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.06.2001 - 17.02.2020
Bestyrelsesmedlem
06.09.2001 - 18.08.2003
Bestyrelsesmedlem
30.12.2003 - 31.05.2017
Direktør
01.02.2011 - 25.01.2020
Ejerandel: 75% -
Reel ejer
01.01.2005 - 12.11.2018
Direktør
25.06.2010 - 29.08.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2010 - 31.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.06.2010 - 31.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NOFO PRINT HOLDING ApS landede et overskud på 806' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor NOFO PRINT A/S (Nu: Selskabet af 25 januar 2020 aps) landede et underskud på 1.876' DKK.