Henning Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMTEAM DATA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.935' DKK UNIC-LIGHT ApS (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 48.939' DKK UNIC HOLDING AF 2011 ApS (2023) |
Største gæld: | 4.394' DKK UNIC-LIGHT ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos UNIC-LIGHT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNIC-LIGHT ApS (27 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1997 hos KOMTEAM DATA A/S (tidligere A/S PSE NR. 5119) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Hansen i 3 måneder, før stoppet d. 1. september 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UNIC HOLDING AF 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIC-LIGHT ApS
Via UNIC HOLDING AF 2011 ApS
Direktørposter (2)
-
UNIC HOLDING AF 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2011 -
UNIC-LIGHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
DC LIGHT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
PERFORMANCE IN LIGHTING DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.02.2016
Registreringsdato: 10.02.2016 -
UNIC-LIGHT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2012
Registreringsdato: 27.08.2012 -
DC LIGHT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2012
Registreringsdato: 20.02.2012
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
21.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.02.2012 - 10.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1997 - 27.08.2012
Direktør
01.07.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2007 - 21.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UNIC HOLDING AF 2011 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 48.939' DKK. Gennem holdingselskabet UNIC HOLDING AF 2011 ApS har Henning derfor også andele i UNIC-LIGHT ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henning Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor UNIC-LIGHT ApS kunne fremvise et overskud på 6.935' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.110' DKK (DC LIGHT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.939' DKK (UNIC HOLDING AF 2011 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.010' DKK (UNIC-LIGHT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Lotte Vivi Hansen.