Tina Vinther Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S (1 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1997 ved HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tina Vinther Larsen i 1 år 7 måneder, før stoppet den 14. juli 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. august 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SilkeborgCaminoen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
SilkeborgCaminoen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.1999
Registreringsdato: 14.07.1999 -
HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.1997
Registreringsdato: 26.11.1997
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.11.1997 - 14.07.1999
Ejerandel: Intet ejerskab