Claus Odgaard Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | MATERIALISTEN ESPERGÆRDE BUTIKSCENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.592' DKK BENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -285' DKK CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 27.463' DKK BENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 5.120' DKK CCTT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos CCTT ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1997 hos MATERIALISTEN ESPERGÆRDE BUTIKSCENTER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Odgaard Christiansen i 10 år 7 måneder, før stoppet d. 30. april 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CCTT ApS
Via CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2004 -
CCTT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2011
Tidslinje (11)
-
BENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2015
Registreringsdato: 14.10.2015 -
BENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2015
Registreringsdato: 10.03.2015 -
MATERIALISTEN ESPERGÆRDE BUTIKSCENTER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2014
Registreringsdato: 02.06.2014
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.04.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.03.2015 - 14.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2004 - 02.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.01.2010 - 28.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Odgaard Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.732' DKK. Igennem holdingselskabet CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS har Claus derfor også ejerandele i CCTT ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Claus Odgaard Christiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.783' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 285' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.841' DKK (CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 22' DKK (CCTT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.732' DKK (CLAUS CHRISTIANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 85' DKK (CCTT ApS).