Klaus Ulrich Volstrup
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIONIA HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.197' DKK KP CONSULTING ApS (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.936' DKK KP CONSULTING ApS (2019) |
Største gæld: | 1.220' DKK KP CONSULTING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos KP CONSULTING ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FIONIA EMBALLAGE A/S (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 i FIONIA HOLDING A/S (tidligere FIONIA EMBALLAGE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Ulrich Volstrup i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. august 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. august 2005.
Direktørposter (1)
-
KP CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2023
Tidslinje (5)
-
KP CONSULTING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
FIONIA EMBALLAGE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2005
Registreringsdato: 01.11.2005 -
FIONIA EMBALLAGE A/S (Nu: FIONIA HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2005
Registreringsdato: 15.08.2005
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.1999 - 01.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1999 - 15.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 1999 til 2005 hos FIONIA EMBALLAGE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Klaus Ankerstjerne Pedersen.