Niels Bock-Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | QUANTUM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.157' DKK QUANTUM ApS (2023) |
Største underskud: | -576' DKK SARDAN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 14.005' DKK SARDAN ApS (2022) |
Største gæld: | 15.953' DKK QUANTUM ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4.000 årsværk hos QUANTUM ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 ved QUANTUM ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Niels Bock-Pedersen i 1 år 5 måneder, før stoppet den 15. marts 2001.
I dag arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 7.157' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S
Ejerandel: 66.66-89.99% -
SARDAN ApS
Ejerandel: 100% -
Timber Team Racing ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
SARDAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2003 -
Timber Team Racing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.02.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Timber Team Racing ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2019
Registreringsdato: 28.01.2019 -
Timber Team Racing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2019
Registreringsdato: 28.01.2019 -
TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2016
Registreringsdato: 01.03.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.02.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.02.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2009 - 31.12.2023
Ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
20.02.2003 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.03.2003 - 29.02.2016
Reel ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.10.1999 - 15.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Bock-Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SARDAN ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.900' DKK. Igennem holdingselskabet SARDAN ApS har Niels derfor også ejerandele i TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Niels Bock-Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TIMBER TEAM INTERNATIONAL A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.212' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SARDAN ApS kunne offentliggøre et underskud på 576' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.157' DKK (QUANTUM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.900' DKK (SARDAN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (Timber Team Racing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Kim Sunesen.