Gaber Abd El Wahabe Aomar Sheaer
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.136' DKK Add On Profile A/S (2019) |
Største underskud: | -1.331' DKK UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.807' DKK Add On Profile A/S (2019) |
Største gæld: | 3.601' DKK UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (27 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 hos UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (tidligere VX 30.167 ApS) som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Gaber Abd El Wahabe Aomar Sheaer nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS
Via UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.1997 -
UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Add On Profile A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Add On Profile A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018 -
UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2004
Registreringsdato: 01.03.2004
Blå bog (fortsat)
Gaber har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.09.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2018 - 20.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Gaber Abd El Wahabe Aomar Sheaer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 507' DKK. Igennem sit holdingselskab UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS har Gaber dermed også ejerandele i UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Gaber Abd El Wahabe Aomar Sheaer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS fremviste et overskud på 904' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.331' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 45' DKK (UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 534' DKK (UNIVERSAL TRADING COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 507' DKK (UNIVERSAL TRADING HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gaber' netværk er Flemming Barnharn Rahbek.