Bo Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TISANA PLAST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.215' DKK DANSK POLYGLAS A/S (2021) |
Største underskud: | -8.151' DKK FALCK SCHMIDT ACE A/S (2016) |
Største egenkapital: | 18.880' DKK GI II Holding 1 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 43.674' DKK GI II Holding 1 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ETO GARMENTS ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ETO GARMENTS ApS (8 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 hos TISANA PLAST ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Bo Rasmussen i 1 år 1 måned, inden stoppet den 31. januar 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af plastemballage. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BoSu Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BoSu Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
DANSK POLYGLAS A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022 -
GI II Holding 1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022 -
DANSK POLYGLAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.10.2021 - 30.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
01.04.2018 - 30.04.2022
Bestyrelsesmedlem
11.10.2021 - 30.04.2022
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
13.03.2018 - 22.03.2018
Direktør
13.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
23.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2010 - 27.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.05.2012 - 19.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BoSu Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.830' DKK. Gennem sit holdingselskab BoSu Holding ApS har Bo dermed også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DANSK POLYGLAS A/S landede et overskud på 10.215' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FALCK SCHMIDT ACE A/S landede et underskud på 8.151' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 250' DKK (ETO GARMENTS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.605' DKK (GI II Holding 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.279' DKK (GI II Holding 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.894' DKK (ETO GARMENTS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Lars Fossum Bladt.