Janne Thor Callesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MS DETAIL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 172' DKK LONG ISLAND TECHNIC A/S (2016) |
Største underskud: | -49' DKK LONG ISLAND TECHNIC A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.386' DKK LONG ISLAND TECHNIC A/S (2018) |
Største gæld: | 860' DKK LONG ISLAND TECHNIC A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LONG ISLAND TECHNIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LONG ISLAND TECHNIC A/S (3 år) |
Det startede for alvor en dag i 2010 hos MS DETAIL ApS (tidligere NYS1002 ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Janne Thor Callesen i 2 år, før stoppet d. 1. marts 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. september 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
LONG ISLAND TECHNIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
LONG ISLAND TECHNIC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
NYS1002 ApS (Nu: MS DETAIL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2012
Registreringsdato: 01.03.2012 -
NYS1002 ApS (Nu: MS DETAIL ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2010
Registreringsdato: 16.02.2010
Blå bog (fortsat)
Janne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.02.2010 - 01.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Janne' netværk er Henning Hjorth.