Rikke Nørlem Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RNH HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 451' DKK LNH HOLDING A/S (2014) |
Største underskud: | -617' DKK LNH HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 5.833' DKK LNH HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 812' DKK KRONJYLLANDS RADIO A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af RNH HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 hos RNH HOLDING ApS (tidligere M.L.H. AF 4.9.1987 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Rikke Nørlem Hansen i 17 år 3 måneder, inden stoppet den 22. januar 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. januar 2015.
Bestyrelsesposter (1)
-
LNH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LNH HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
KRONJYLLANDS RADIO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017 -
M.L.R. AF 16. APRIL 1986 A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2015
Registreringsdato: 22.01.2015
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2010 - 16.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.04.2008 - 22.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1997 - 22.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Rikke Nørlem Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LNH HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 44' DKK.
Rikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2010 til 2017 hos KRONJYLLANDS RADIO A/S.
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Lilian Nørlem Hansen.