Johannes Vindum
Erhvervsaktiv siden: | 7. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GIBER HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.760' DKK MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.372' DKK GIBER HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 3.542' DKK MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S) (2017) |
Største gæld: | 6.750' DKK MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GIBER HOLDING ApS (22 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1997 ved GIBER HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Johannes Vindum i 22 år 10 måneder, før stoppet den 10. juni 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 2.035' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRYDSFELT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KRYDSFELT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2008
Tidslinje (12)
-
GIBER HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2012
Registreringsdato: 28.03.2012
Blå bog (fortsat)
Johannes har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2005 - 01.01.2012
Bestyrelsesmedlem
28.03.2012 - 10.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.1997 - 10.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2008 - 19.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.1997 - 15.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Johannes Vindum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved MØLLER & GRØNBORG ARKITEKTER OG PLANLÆGGERE A/S (Nu: MØLLER & GRØNBORG A/S) der præsenterede et overskud på 2.760' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved GIBER HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 1.372' DKK.
Johannes har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 10 måneder fra 1997 til 2020 hos GIBER HOLDING ApS.