Niels Jørn Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAARBY BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.874' DKK HAARBY BRUGSFORENING (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 50.875' DKK HAARBY BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 6.623' DKK HAARBY BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos HAARBY BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HAARBY BRUGSFORENING (7 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 i HAARBY BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Jørn Hansen i , inden stoppet d. 7. marts 1998.
I dag opererer virksomheden indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 232' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
HAARBY BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2005
Registreringsdato: 12.04.2005 -
HAARBY BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.1998
Registreringsdato: 07.03.1998 -
HAARBY BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.1998
Registreringsdato: 07.03.1998
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.03.1998 - 12.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 1 måned fra 1998 til 2005 hos HAARBY BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Gunner Gaarn Simonsen.