Ole Peter Bøwig
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NBS 46 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 94' DKK OE SERVICE & INVEST A/S (2013-14) |
Største underskud: | -83' DKK VA 2311 ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 507' DKK TB TRADING K/S (2021) |
Største gæld: | 3.013' DKK OE SERVICE & INVEST A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nyborgvejens Smedefirma K/S (27 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved NBS 46 ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Ole Peter Bøwig i 9 år, før stoppet den 24. april 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VA 2311 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TB TRADING K/S
Via VA 2311 ApS -
Nyborgvejens Smedefirma K/S
Via VA 2311 ApS
Direktørposter (2)
-
VA 2311 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2007 -
TB TRADING K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2006
Repræsentant (1)
-
Odense Marineforenings Skyttelav
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.11.2023
Tidslinje (10)
-
Odense Marineforenings Skyttelav
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
OE SERVICE & INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
OE SERVICE & INVEST A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2015
Registreringsdato: 23.06.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2015 - 30.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.1997 - 24.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Peter Bøwig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VA 2311 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 157' DKK. Igennem holdingselskabet VA 2311 ApS har Ole derfor også ejerandele i TB TRADING K/S (Fuldt ansvarlig deltager) og Nyborgvejens Smedefirma K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Peter Bøwig, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TB TRADING K/S kunne offentliggøre et overskud på 31' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor VA 2311 ApS kunne offentliggøre et underskud på 83' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 37' DKK (VA 2311 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 482' DKK (TB TRADING K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 157' DKK (VA 2311 ApS).