Morten Schmidt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PREMEDIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 533' DKK MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -215' DKK MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 1.558' DKK MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 322' DKK MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MSJ HOLDING ApS (23 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2001 hos PREMEDIA A/S (tidligere SCHMIDTS GRAFISKE A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Schmidt Jørgensen i 3 år 6 måneder, inden stoppet den 2. august 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor prepress- og premedia-arbejde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MSJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MSJ-INTEGRATION ApS
Via MSJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MSJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2001 -
MSJ-INTEGRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2008
Tidslinje (11)
-
PHYSIO-REHAB ApS (Nu: PHYSIO2REHAB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2012
Registreringsdato: 26.03.2012 -
SCHMIDTS GRAFISKE A/S (Nu: PREMEDIA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2008
Registreringsdato: 22.12.2008 -
SG ODDER REPRO A/S (Nu: PREMEDIA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2008
Registreringsdato: 22.12.2008
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
19.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2008 - 26.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.01.2001 - 22.12.2008
Bestyrelsesmedlem
09.09.2004 - 22.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Schmidt Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSJ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.558' DKK. Igennem sit holdingselskab MSJ HOLDING ApS har Morten dermed også ejerandele i MSJ-INTEGRATION ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Schmidt Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) fremviste et overskud på 533' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS) fremviste et underskud på 215' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 495' DKK (MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (MSJ-INTEGRATION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.558' DKK (MSJ ApS (Nu: MSJ HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (MSJ-INTEGRATION ApS).