Thomas Michael Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GODSTED RUGERI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.108' DKK REX KØLEINVENTAR A/S (2021-22) |
Største underskud: | -370' DKK JNM EJENDOMME ApS (2022) |
Største egenkapital: | 29.572' DKK T.M.M. HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.308' DKK JNM EJENDOMME ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos REX KØLEINVENTAR A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af GODSTED RUGERI ApS (27 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1997 hos GODSTED RUGERI ApS med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør har Thomas Michael Møller nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med blandet drift. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 303' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GODSTED RUGERI ApS
Ejerandel: 100% -
T.M.M. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
REX KØLEINVENTAR A/S
Via T.M.M. HOLDING ApS -
FINDAN ENGROS ApS
Via REX KØLEINVENTAR A/S -
REX NATUR VARME ApS
Via T.M.M. HOLDING ApS -
L. F. VVS TEKNIK ApS
Via T.M.M. HOLDING ApS -
JNM EJENDOMME ApS
Via T.M.M. HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
L. F. VVS TEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
GODSTED RUGERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1997 -
REX NATUR VARME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2016 -
REX KØLEINVENTAR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2016 -
JNM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022 -
T.M.M. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
GODSTED RUGERI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.1997 -
REX KØLEINVENTAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.1999
Tidslinje (22)
-
JNM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
Thomas Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2016
Registreringsdato: 20.12.2016 -
Thomas Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2016
Registreringsdato: 20.12.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.1999 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.10.1997 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Michael Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.M.M. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.572' DKK. Igennem holdingselskabet T.M.M. HOLDING ApS har Thomas derfor også ejerandele i REX KØLEINVENTAR A/S (100%), REX NATUR VARME ApS (100%), L. F. VVS TEKNIK ApS (100%) samt JNM EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Michael Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor REX KØLEINVENTAR A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.108' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JNM EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et underskud på 370' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Niels Knudsen Møller.