Martin Boye Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | STAVNEAGERVEJ 43 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.848' DKK PBH 26.237 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -2.307' DKK PBH 26.237 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.125' DKK S.98 ApS (Nu: Servicekompagniet ApS) (2023) |
Største gæld: | 26.510' DKK PBH 26.237 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EGÅ BILHUS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS (26 år) |
Det begyndte den dag i 1997 i STAVNEAGERVEJ 43 ApS (tidligere EJENDOMSSELSKABET STAVNEAGERVEJ 43 ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Martin Boye Madsen i 10 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. januar 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS
Ejerandel: 100% -
N.C.M. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EGÅ BILHUS ApS
Via N.C.M. HOLDING ApS -
Servicekompagniet ApS
Via N.C.M. HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET STAVNEAGERVEJ 41 ApS
Via N.C.M. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EGÅ BILHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
S.98 ApS (Nu: Servicekompagniet ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2014
Registreringsdato: 11.12.2014 -
EJENDOMSSELSKABET STAVNEAGERVEJ 41 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2014
Registreringsdato: 11.12.2014 -
N.C.M. HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2014
Registreringsdato: 11.12.2014
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.05.2018 - 07.10.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.09.2013 - 11.12.2014
Reel ejer
26.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.09.2013 - 11.12.2014
Reel ejer
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.08.2013 - 11.12.2014
Ejer
15.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Boye Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N.C.M. HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 958' DKK. Gennem sit holdingselskab N.C.M. HOLDING ApS har Martin dermed også andele i EGÅ BILHUS ApS (100%), Servicekompagniet ApS (100%) & EJENDOMSSELSKABET STAVNEAGERVEJ 41 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Boye Madsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor PBH 26.237 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS) landede et overskud på 7.848' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor PBH 26.237 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 25.9.1998 EGÅ ApS) landede et underskud på 2.307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 311' DKK (S.98 ApS (Nu: Servicekompagniet ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 108' DKK (EGÅ BILHUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.125' DKK (S.98 ApS (Nu: Servicekompagniet ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -198' DKK (EGÅ BILHUS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Niels-Christian Madsen.