Lars Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØRENSEN SUPER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 961' DKK Depot Østjylland Drikkevarer ApS (2021-22) |
Største underskud: | -914' DKK Depot Østjylland Drikkevarer ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 3.258' DKK LS HOLDING ÅRHUS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.632' DKK Depot Østjylland Drikkevarer ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Depot Østjylland Drikkevarer ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SØRENSEN SUPER ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1997 ved SØRENSEN SUPER ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Sørensen i 19 år 3 måneder, før stoppet den 1. juli 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 som viste et overskud på 506' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LS HOLDING ÅRHUS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FOUR HORSENS ApS
Via LS HOLDING ÅRHUS ApS -
Depot Østjylland Drikkevarer ApS
Via LS HOLDING ÅRHUS ApS
Direktørposter (1)
-
LS HOLDING ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
Depot Østjylland Drikkevarer ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.06.2021 -
FOUR HORSENS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Depot Østjylland AKD ApS (Nu: Depot Østjylland Drikkevarer ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.06.2021
Registreringsdato: 05.06.2021 -
Depot Østjylland Drikkevarer ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2021
Registreringsdato: 05.06.2021 -
FOUR HORSENS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.04.2016 - 04.06.2021
Direktør
19.08.2016 - 05.06.2021
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
12.09.2014 - 08.02.2018
Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
21.03.1997 - 01.07.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.06.2000 - 18.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LS HOLDING ÅRHUS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.258' DKK. Gennem holdingselskabet LS HOLDING ÅRHUS ApS har Lars derfor også andele i FOUR HORSENS ApS (50-66.65%) og Depot Østjylland Drikkevarer ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Depot Østjylland Drikkevarer ApS kunne fremvise et overskud på 788' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Depot Østjylland Drikkevarer ApS kunne fremvise et underskud på 914' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jan Sørensen.