Eskild Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØRRING BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.696' DKK TØRRING BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -675' DKK TØRRING BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 14.030' DKK TØRRING BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 20.327' DKK TØRRING BRUGSFORENING (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos TØRRING BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØRRING BRUGSFORENING (12 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1997 i TØRRING BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Eskild Lauridsen i 12 år, før fratrædelsen d. 23. april 2009.
Nu arbejder virksomheden med supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 237' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
TØRRING BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2009
Registreringsdato: 23.04.2009 -
TØRRING BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.1997
Registreringsdato: 10.04.1997
Blå bog (fortsat)
Eskild har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.04.1997 - 23.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Eskild' netværk er Claus Brauner Clausen.