Ulrik Juul Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | B.Ø. FINANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.750' DKK HANS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.981' DKK HANS A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 88.029' DKK HANS A/S (2023) |
Største gæld: | 192.345' DKK HANS A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos HANS A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UIE SERVICES A/S (11 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1997 i B.Ø. FINANS ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ulrik Juul Østergaard i 4 år, inden stoppet d. 25. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansieringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENTOE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
BENTOE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
UIE SERVICES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2013 -
HUA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
HANS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
HANS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021 -
HUA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
25.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2021 - 07.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2015 - 29.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulrik Juul Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENTOE ApS (40% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem sit holdingselskab BENTOE ApS har Ulrik dermed også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ulrik Juul Østergaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ulrik Juul Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i HANS A/S der præsenterede et overskud på 11.750' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i UIE INVESTMENT SERVICES A/S (Nu: UIE SERVICES A/S) der præsenterede et underskud på 2.905' DKK.
Ulrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 2013 til i dag hos UIE SERVICES A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.268' DKK (HANS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (HUA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.029' DKK (HANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (BENTOE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Kenneth Nilsson.