Jesper Kenneth Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JcoBvo2021 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.126' DKK JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS (2016) |
Største underskud: | -243' DKK Gitte Zoll, 460 Slots Bjergby ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.030' DKK JESPER PEDERSEN ApS (Nu: JcoBvo2021 ApS) (2021) |
Største gæld: | 4.801' DKK JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS (21 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved JcoBvo2021 ApS (tidligere JESPER PEDERSEN ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jesper Kenneth Pedersen i 4 år, før stoppet den 15. maj 2001.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEZOL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS
Via PEZOL ApS -
Gitte Zoll, 460 Slots Bjergby ApS
Via PEZOL ApS
Direktørposter (2)
-
JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2003 -
PEZOL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2013
Tidslinje (7)
-
PEZOL ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2013
Registreringsdato: 11.07.2013 -
PEZOL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2013
Registreringsdato: 11.07.2013 -
JESPER PEDERSEN, GØRLEV ApS (Nu: Thomas Klembo, 765 Gørlev ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2003
Registreringsdato: 17.12.2003
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.10.2000 - 17.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.05.1997 - 15.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kenneth Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PEZOL ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.730' DKK. Igennem holdingselskabet PEZOL ApS har Jesper derfor også ejerandele i JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS (100%) og Gitte Zoll, 460 Slots Bjergby ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Kenneth Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.126' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS kunne offentliggøre et underskud på 201' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 423' DKK (JESPER PEDERSEN, 801 SLAGELSE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (JESPER PEDERSEN ApS (Nu: JcoBvo2021 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.730' DKK (PEZOL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 602' DKK (Gitte Zoll, 460 Slots Bjergby ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Birgitte Charlotte Zoll Pedersen.