Karsten Høilund Skafte
Karrieren startede hos: | HEXAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 776' DKK MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (2021) |
Største underskud: | -369' DKK MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (2017) |
Største egenkapital: | 797' DKK MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (2015) |
Største gæld: | 3.428' DKK MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (2021) |
Det begyndte for mange år siden hos HEXAL A/S (tidligere A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANY)) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Karsten Høilund Skafte i 78 år 6 måneder, inden stoppet den 31. august 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor medicinalvarefabrikker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KHS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MATRIX PHARMACEUTICALS ApS
Via KHS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MATRIX PHARMACEUTICALS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2006 -
KHS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2000
Tidslinje (23)
-
MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
MATRIX PHARMACEUTICALS A/S (Nu: MATRIX PHARMACEUTICALS ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
MATRIX PHARMACEUTICALS A/S (Nu: MATRIX PHARMACEUTICALS ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2013
Registreringsdato: 15.05.2013
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 97 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2006 - Stadig aktiv
Direktør
26.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2013 - 31.08.2020
Ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.04.2005 - 28.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2000 - 30.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.07.2000 - 31.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Høilund Skafte er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KHS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -64' DKK. Gennem sit holdingselskab KHS HOLDING ApS har Karsten dermed også andele i MATRIX PHARMACEUTICALS ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karsten Høilund Skafte, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MATRIX PHARMACEUTICALS ApS landede et overskud på 776' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MATRIX PHARMACEUTICALS ApS landede et underskud på 369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 544' DKK (MATRIX PHARMACEUTICALS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -44' DKK (MATRIX PHARMACEUTICALS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -64' DKK (KHS HOLDING ApS).