Johnny Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAD & MØDER, FORSIKRING OG PENSION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.284' DKK ACI A/S (2017) |
Største underskud: | -2.627' DKK ACI A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.663' DKK ACI A/S (2021) |
Største gæld: | 2.307' DKK ACI A/S (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ACI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAD & MØDER, FORSIKRING OG PENSION ApS (10 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 ved MAD & MØDER, FORSIKRING OG PENSION ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Johnny Nielsen i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen den 17. november 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nielsen - Strategi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ACI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ACI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021 -
Nielsen - Strategi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
MAD & MØDER, FORSIKRING OG PENSION ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020
Blå bog (fortsat)
Johnny har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.11.2009 - 17.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Bo Thygesen.