Svend Meier
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARGO TEAM TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 489' DKK MK LT ApS (2014) |
Største underskud: | -559' DKK MK LT ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.282' DKK MK LT ApS (2017) |
Største gæld: | 2.457' DKK MK LT ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CARGO TEAM TRANSPORT A/S (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 i CARGO TEAM TRANSPORT A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Svend Meier i 14 år 10 måneder, inden stoppet d. 16. september 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MK LT ApS
Ejerandel: 100% -
S. MEIER ApS
Ejerandel: 100% -
Svend Meier Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Svend Meier ApS
Via Svend Meier Holding ApS
Direktørposter (4)
-
MK LT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2014 -
Svend Meier ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2017 -
Svend Meier Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2017 -
S. MEIER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Svend Meier ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.10.2017
Registreringsdato: 23.10.2017 -
Svend Meier Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2017
Registreringsdato: 29.09.2017 -
Svend Meier Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017
Blå bog (fortsat)
Svend har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.10.2015 - 31.08.2017
Ejer
22.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.10.2015 - 31.08.2017
Reel ejer
23.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1996 - 16.09.2011
Direktør
19.11.1997 - 16.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Meier er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Svend Meier Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23' DKK. Igennem sit holdingselskab Svend Meier Holding ApS har Svend dermed også ejerandele i Svend Meier ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Svend Meier, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MK LT ApS fremviste et overskud på 489' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MK LT ApS fremviste et underskud på 559' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 73' DKK (MK LT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 440' DKK (MK LT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Svend Meier Holding ApS).