Henrik Dan
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KNUD E. DAN A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.064' DKK KNUD E. DAN A/S (2019-20) |
Største underskud: | -187' DKK KED ApS. GREVE (2018-19) |
Største egenkapital: | 10.135' DKK HENRIK DAN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 12.389' DKK KNUD E. DAN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos KNUD E. DAN A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KNUD E. DAN A/S (27 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 i KNUD E. DAN A/S (tidligere KNUD E. DAN ApS) med titlen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Henrik Dan i 21 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2018.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 785' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK DAN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET LUNIKVEJ 40 ApS
Via HENRIK DAN ApS -
KNUD E. DAN A/S
Via HENRIK DAN ApS
Direktørposter (3)
-
HENRIK DAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2002 -
EJENDOMSSELSKABET LUNIKVEJ 40 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018 -
KNUD E. DAN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
KNUD E. DAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
KED ApS. GREVE
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019 -
KNUD E. DAN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018 -
EJENDOMSSELSKABET LUNIKVEJ 40 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Reel ejer og Direktør
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejer
21.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.05.2012 - 29.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.09.2009 - 30.06.2018
Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.01.1997 - 30.06.2018
Bestyrelsesmedlem
02.01.1997 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Henrik Dan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK DAN ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.135' DKK. Igennem holdingselskabet HENRIK DAN ApS har Henrik derfor også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET LUNIKVEJ 40 ApS (50-66.65%) & KNUD E. DAN A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Henrik Dan, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor KNUD E. DAN A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.064' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KED ApS. GREVE kunne offentliggøre et underskud på 187' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lars Martin Bøgeholm Jensen.