Per Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1996 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJÆRGAARD PAPRØR A/S (Stifter) |
Største overskud: | 4.831' DKK PK HOLDING, ESBJERG ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 27.390' DKK PK HOLDING, ESBJERG ApS (2023) |
Største gæld: | 19.085' DKK KJÆRGAARD PAPRØR A/S (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos KJÆRGAARD PAPRØR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KJÆRGAARD PAPRØR A/S (27 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1996 hos KJÆRGAARD PAPRØR A/S (tidligere KJÆØRGAARD PAPRØR ApS) med titlen som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Per Kjærgaard i 4 år 8 måneder, før stoppet d. 23. august 2001.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af papir og pap. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.797' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PK HOLDING, ESBJERG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KJÆRGAARD PAPRØR A/S
Via PK HOLDING, ESBJERG ApS -
Ejendomsselskabet Baldur ApS
Via PK HOLDING, ESBJERG ApS
Direktørposter (3)
-
KJÆRGAARD PAPRØR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.1996 -
Ejendomsselskabet Baldur ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2017 -
PK HOLDING, ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2001
Bestyrelsesposter (2)
-
KJÆRGAARD PAPRØR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.1996 -
Ejendomsselskabet Baldur ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ejendomsselskabet Baldur ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2017
Registreringsdato: 16.03.2017 -
Ejendomsselskabet Baldur ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2017
Registreringsdato: 16.03.2017 -
KJÆRGAARD PAPRØR A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2001
Registreringsdato: 23.08.2001
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
16.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.12.1996 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2001 - 02.08.2001
Ejer
03.08.2001 - 23.08.2001
Reel ejer
23.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Kjærgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PK HOLDING, ESBJERG ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.390' DKK. Igennem holdingselskabet PK HOLDING, ESBJERG ApS har Per derfor også ejerandele i KJÆRGAARD PAPRØR A/S (100%) samt Ejendomsselskabet Baldur ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Per Kjærgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PK HOLDING, ESBJERG ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.831' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.797' DKK (KJÆRGAARD PAPRØR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.390' DKK (PK HOLDING, ESBJERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.665' DKK (Ejendomsselskabet Baldur ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Michael Zøhner-Pedersen.