Lars Lund
Erhvervsaktiv: | 19. nov. 1996 - 15. jan. 2023 |
Karrieren startede hos: | EURO-DAN SKO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.599' DKK EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S) (2016) |
Største underskud: | -390' DKK LARS LUND HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 25.314' DKK EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S) (2023) |
Største gæld: | 24.426' DKK EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EURO-DAN SKO A/S (27 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1996 hos EURO-DAN SKO A/S (tidligere EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Lars Lund nu besiddet i 27 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med fodtøj. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 222' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS LUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EURO-DAN SKO HOLDING ApS
Via LARS LUND HOLDING ApS -
EURO-DAN SKO A/S
Via EURO-DAN SKO HOLDING ApS -
HECHT-JOHANSEN ApS
Via EURO-DAN SKO A/S
Direktørposter (1)
-
LARS LUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
HECHT-JOHANSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Kololo Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2023
Registreringsdato: 15.01.2023 -
Kololo Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
HECHT-JOHANSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2020
Registreringsdato: 03.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer og Direktør
28.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.01.2022 - 15.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.01.2015 - 03.01.2020
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2007 - Stadig aktiv
Direktør
02.07.2018 - 03.01.2020
Ejerandel: 45%
Lars Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS LUND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.328' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EURO-DAN SKO HOLDING ApS (45%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Lund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S) landede et overskud på 2.548' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LARS LUND HOLDING ApS landede et underskud på 390' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 222' DKK (EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.314' DKK (EURO DAN SKO, ALLAN LUND ApS (Nu: EURO-DAN SKO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.313' DKK (HECHT-JOHANSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Allan Gert Nykjær Lund.