Palle Guldager Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.325' DKK ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) (2014) |
Største underskud: | -36.780' DKK ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 44.388' DKK ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) (2021) |
Største gæld: | 59.972' DKK ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 ved ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (tidligere ÅÆØ 466 ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Palle Guldager Kristensen i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 13. januar 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen sportsklubber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 22.678' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024
Blå bog (fortsat)
Palle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
13.11.1996 - 13.01.1998
Bestyrelsesmedlem
07.11.1997 - 05.06.2016
Bestyrelsesmedlem
06.06.2016 - 04.03.2020
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - 06.04.2021
Bestyrelsesmedlem
07.04.2021 - 21.06.2023
Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - 23.02.2024
Bestyrelsesmedlem
25.03.2024 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - 19.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.10.2017 - 09.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2012 - 26.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Guldager Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) der præsenterede et overskud på 6.325' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ÅÆØ 466 ApS (Nu: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S) der præsenterede et underskud på 36.780' DKK.
Palle har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 6 måneder fra 1997 til 2016 hos ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Hans Jørgen Svanholt.