John Lindhardt Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MONNET KONSORTIET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.361' DKK BYRUMLABFLEX A/S (Nu: LABFLEX A/S) (2014) |
Største underskud: | -44.752' DKK BYRUMLABFLEX A/S (Nu: LABFLEX A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 109.783' DKK PRES-VAC ENGINEERING ApS (Nu: Atlas Incinerators ApS) (2023) |
Største gæld: | 166.023' DKK BYRUMLABFLEX A/S (Nu: LABFLEX A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINDHARDT & FRANDSEN ApS (17 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1999 hos MONNET KONSORTIET i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde John Lindhardt Frandsen i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 2. november 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDHARDT & FRANDSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LINDHARDT & FRANDSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
Carmo Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2017 -
CARMO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2014 -
Fonden Guldagergaard
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (45)
-
Guldagergård (Nu: Fonden Guldagergaard) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2020
Registreringsdato: 14.07.2020 -
Carmo Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2017
Registreringsdato: 22.08.2017 -
PROFILMONTAGE ApS (Nu: PM af den 18.1.21 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2015
Registreringsdato: 06.10.2015
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
08.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2019 - 14.07.2020
Bestyrelsesmedlem
14.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2011 - 16.04.2013
Bestyrelsesmedlem
16.04.2013 - 27.07.2015
Bestyrelsesmedlem
28.07.2015 - 06.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
John Lindhardt Frandsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos CARMO A/S der præsenterede et overskud på 9.580' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Carmo Holding ApS der præsenterede et underskud på 2.756' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2014 til i dag hos CARMO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.103' DKK (PRES-VAC ENGINEERING ApS (Nu: Atlas Incinerators ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109.783' DKK (PRES-VAC ENGINEERING ApS (Nu: Atlas Incinerators ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 398' DKK (LINDHARDT & FRANDSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Claus Steenstrup Ishøy.