Peder Bjerge
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.760' DKK LogSearch A/S (2022) |
Største underskud: | -1.369' DKK IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.848' DKK IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 12.476' DKK IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NWORKS A/S (6 år 9 måneder) |
Det hele startede i 1999 i GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Peder Bjerge i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 22. september 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Bjerge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LogSearch A/S
Via Fam. Bjerge Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Fam. Bjerge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
LogSearch A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
LogSearch A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
Fam. Bjerge Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
Fam. Bjerge Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Peder har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2017 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.10.2002 - 17.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.10.2002 - 17.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder Bjerge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fam. Bjerge Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113' DKK. Gennem holdingselskabet Fam. Bjerge Holding ApS har Peder derfor også andele i LogSearch A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Peder Bjerge, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LogSearch A/S kunne fremvise et overskud på 3.760' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fam. Bjerge Holding ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 158' DKK (LogSearch A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.369' DKK (IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.651' DKK (IT ATTENTION A/S (Nu: CCIT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (Fam. Bjerge Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Claus Norrbohm.