Niels Jørgen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LØVSKAL BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lovinghome.dk v/Jonna Nielsen I/S (5 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1997 ved LØVSKAL BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Jørgen Nielsen i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 3. april 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lovinghome.dk v/Jonna Nielsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Lovinghome.dk v/Jonna Nielsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
LØVSKAL BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2001
Registreringsdato: 03.04.2001 -
LØVSKAL BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.1997
Registreringsdato: 14.04.1997
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Bestyrelsesmedlem
14.04.1997 - 03.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jonna Munk Nielsen.