Kent Lauring Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.640' DKK AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (2021) |
Største underskud: | -36.113' DKK AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (2017) |
Største egenkapital: | 270.372' DKK AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (2022) |
Største gæld: | 563.472' DKK AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (2018) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRÆSTBRO-2001 ApS (22 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1997 i AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kent Lauring Christiansen i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 10. maj 2005.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 9.049' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PRÆSTBRO-2001 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Bestyrelsesposter (1)
-
PRÆSTBRO-2001 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
PRÆSTBRO-2001 ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2009
Registreringsdato: 10.07.2009 -
AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2005
Registreringsdato: 10.05.2005 -
PRÆSTBRO-2001 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2001
Registreringsdato: 21.12.2001
Blå bog (fortsat)
Kent har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2001 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.1997 - 10.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kent Lauring Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i PRÆSTBRO-2001 ApS der præsenterede et overskud på 42' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i PRÆSTBRO-2001 ApS der præsenterede et underskud på 22' DKK.
Kent har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 8 måneder fra 2001 til i dag hos PRÆSTBRO-2001 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 9.049' DKK (AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 250.878' DKK (AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 506' DKK (PRÆSTBRO-2001 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Jan Hugo Larsen.