Per Due Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK MATERIEL SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 972' DKK DANSK MATERIEL SERVICE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -337' DKK VKRP INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.217' DKK DANSK MATERIEL SERVICE A/S (2020-21) |
Største gæld: | 7.788' DKK DANSK MATERIEL SERVICE A/S (2018) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos DANSK MATERIEL SERVICE A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af VKRP INVEST ApS (12 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 hos DANSK MATERIEL SERVICE A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Due Thomsen i , inden stoppet den 3. december 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 831' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Due Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANSK MATERIEL SERVICE A/S
Via Due Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Due Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK MATERIEL SERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
VKRP INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
Due Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
VKRP INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2017 - 13.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
15.01.2010 - 26.10.2022
Ejer
01.01.2011 - 26.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2009 - 03.12.2009
Bestyrelsesmedlem
14.09.2012 - Stadig aktiv
Ejer
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Due Invest ApS
Per Due Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Due Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 258' DKK. Igennem sit holdingselskab Due Invest ApS har Per dermed også ejerandele i DANSK MATERIEL SERVICE A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Per Due Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor VKRP INVEST ApS fremviste et overskud på 187' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VKRP INVEST ApS fremviste et underskud på 337' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 831' DKK (DANSK MATERIEL SERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3' DKK (Due Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.043' DKK (DANSK MATERIEL SERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 258' DKK (Due Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lars True Knudsen.