Marianne Okholm
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINANSADMINISTRATION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.852' DKK OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S) (2015) |
Største underskud: | -167' DKK InnoMega A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 9.711' DKK OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.612' DKK InnoMega A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ventomega A/S (21 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 i FINANSADMINISTRATION ApS (tidligere SUN-TAN ESBJERG ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Marianne Okholm i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. juni 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ventomega A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
InnoMega A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
InnoMega A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
SUN-TAN ESBJERG ApS (Nu: FINANSADMINISTRATION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2003
Registreringsdato: 01.08.2003
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 14.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.1996 - 01.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Okholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S) der præsenterede et overskud på 1.852' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i InnoMega A/S der præsenterede et underskud på 167' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 11 måneder fra 2002 til i dag hos Ventomega A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.536' DKK (OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (InnoMega A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.711' DKK (OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 123' DKK (InnoMega A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Jørgen Henrik Okholm.