Jimmy Greve Bonde
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BONDES MØBELFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.065' DKK BONDES MØBELFABRIK A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.236' DKK JIMMY BONDE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.125' DKK BONDES MØBELFABRIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos BONDES MØBELFABRIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BONDES MØBELFABRIK A/S (27 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 hos BONDES MØBELFABRIK A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jimmy Greve Bonde nu besiddet i 27 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.065' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JIMMY BONDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BONDES MØBELFABRIK A/S
Via JIMMY BONDE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JIMMY BONDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2006 -
BONDES MØBELFABRIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
BONDES MØBELFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.1996
Tidslinje (8)
-
BONDES MØBELFABRIK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2016
Registreringsdato: 05.07.2016 -
JIMMY BONDE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2006
Registreringsdato: 12.06.2006 -
BONDES MØBELFABRIK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2006
Registreringsdato: 12.06.2006
Blå bog (fortsat)
Jimmy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.11.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
05.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.02.2000 - 12.06.2006
Bestyrelsesmedlem
22.03.2000 - 12.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jimmy Greve Bonde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JIMMY BONDE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.236' DKK. Igennem sit holdingselskab JIMMY BONDE HOLDING ApS har Jimmy dermed også ejerandele i BONDES MØBELFABRIK A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jimmy Greve Bonde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BONDES MØBELFABRIK A/S fremviste et overskud på 2.065' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.065' DKK (BONDES MØBELFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.236' DKK (JIMMY BONDE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.383' DKK (BONDES MØBELFABRIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Trine Hjorth Bonde.