Otto Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAREKASSEN RAVSTED (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Sparekassen Løgumklosters Fond (6 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 hos SPAREKASSEN RAVSTED med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Otto Jørgensen i 6 år 2 måneder, før stoppet d. 1. juli 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juli 2003.
Tidslinje (6)
-
DEN JYSKE SPAREKASSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2013
Registreringsdato: 21.03.2013 -
SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2009
Registreringsdato: 12.03.2009 -
DEN JYSKE SPAREKASSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2009
Registreringsdato: 19.02.2009
Blå bog (fortsat)
Otto har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2009 - 21.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2003 - 12.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1997 - 01.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Otto har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 1997 til 2003 hos SPAREKASSEN RAVSTED.
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Henning Christiansen.