Dennis Ducinius
Erhvervsaktiv: | 20. jun. 1996 - 1. apr. 2023 |
Karrieren startede hos: | IN2CARE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 73' DKK IN2CARE ApS (2020) |
Største underskud: | -138' DKK IN2CARE ApS (2019) |
Største egenkapital: | -801' DKK IN2CARE ApS (2023) |
Største gæld: | 1.138' DKK IN2CARE ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af IN2CARE ApS (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 hos IN2CARE ApS (tidligere DENNIS ARVIDSEN ApS) i rollen som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Dennis Ducinius i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 1. januar 2002.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 68' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IN2CARE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (9)
-
Handyman Frederiksberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
Handyman Frederiksberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
IN2CARE ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2023 - 01.04.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
20.06.1996 - 01.01.2002
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.07.2005 - 02.07.2007
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor IN2CARE ApS kunne fremvise et overskud på 68' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Susanne Ducinius.