Tim Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDENBÆK MALERSERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.831' DKK FL BUUR DESIGN ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.764' DKK FL BUUR DESIGN ApS (2023) |
Største gæld: | 3.630' DKK FL BUUR DESIGN ApS (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos FL BUUR DESIGN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDENBÆK MALERSERVICE ApS (2 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 hos NORDENBÆK MALERSERVICE ApS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Tim Mortensen i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 8. maj 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FL BUUR DESIGN ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Tidslinje (5)
-
FL BUUR DESIGN ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
NORDENBÆK MALERSERVICE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2012
Registreringsdato: 30.11.2012 -
NORDENBÆK MALERSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2012
Registreringsdato: 08.05.2012
Blå bog (fortsat)
Tim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
12.01.2010 - 08.05.2012
Bestyrelsesmedlem
08.05.2012 - 30.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Tim' netværk er Karsten Tideman Schou Larsen.